ACHINA2

Publicado el 13 de Marzo, 2007, 14:37

Hoy he estado en una feria (es una de las actividades a la que mas tiempo dedico). Pero me han estafado (ya ... ni me enfado cuando ocurre, a todo se acostumbra uno), y lo que iba a ser una feria de bisuteria, prometo que lo que digo es cierto, de unos 500 stands que podia haber, solo eran de bisuteria, 3 o 4 .. a 5 no llegaban fijo. Un 50% eran de comida ... habran pensado "estos imbeciles, cuando vean que han pagado, para una feria donde no hay nada, se querran ir a comer, pues ponemos los stands de comida, y asi se quedan comiendo", y lo peor es que funcionaba ... la mayoria de chinos estaban disfrutando de los helados, las galletas y otras riquezas culinarias que te ofrecian, claro esta, pagando.

Yo a parte de quedarme perplejo pensando si valdria la pena rellenar un folleto de queja, como buen catalan que soy, solo cogia caramelos de los stands que los regalaban ... anda que voy a pagar yo por comer ahi, estafadores!

Bueno, a parte de comida, habia todo tipo de stands. Desde aceite para coches (claro, alguien habra pensado, si si, vienen a una feria de bisuteria, pero habran venido en coche, asi que voy a ofrecerles aceite!), muñequitos para bebes, zapatillas de deporte, comics, en fin un poco de todo.

Bueno, ya que os he situado, entro en el tema en cuestion.

En uno de los stands, enseñaban matematicas con un curso que luego podias comprar en formato dvd o libro tradicional. El caso, es que ya me estaba marchando de alli, y pense, bueno, he pagado 6 euros por entrar aqui, voy a darle una oportunidad a la loca esta que a mi edad quiere enseñarme a multiplicar. 

Pues ha resultado interesante y todo. Alomejor la gente ya conoce estos "trucos", si es asi, siento hacernos perder vuestro tiempo (aunque seamos sinceros, si habeis llegado a este post, y os lo estais leyendo entero, es porque ya habeis acabado toda la faena del trabajo, habeis repasado 20 veces vuestro correo y la rubia del sabado sigue sin escribiros, y todavia os queda media hora con la que ya no sabeis que hacer). Creo que recuerdo las explicaciones, pero si algo no coincide, que sepais que a ella si le funcionaba todo! error mio no apuntarme las "formulitas".

Ahi va el primero:

12 x 14:

Este no es muy dificil ... yo me aprendi de pequeño los cuadrados, y 12x12+12x2 es bastante rapido. Pero os cuento la tecnica de la china cudeira:

Sirve para multiplicaciones con numeros de dos cifras que empiecen por 1.

El resultado siempre empezara por 1.

Despues se suma el segundo digito del primer numero con el segundo digito del segundo numero. Osea, 2+4=6

Y despues se multiplican: 2x4=8

El resultado es 1,6,8 = 168 

Voy a probarlo con un numero mas alto (y mas dificil).

17 x 19

Seria, 1,16,63 (primer problema, que hacemos cuando nos da mas de 9 porque la tia solo lo explicaba con numeros pequeños.. imagino que se le carga al numero anterior, porque lo que se seguro es que el resultado no es 11663. 323? Pues si, mientras escribo esto, estoy con la calculadora comprobando y si da. Lo que hago es cargar el 6 del 63 al numero anterior como si fueran "las que me llevo", y lo mismo con el siguiente.

Vale, ahora veinti-algos ...

24 x 26

A partir de 20 se hace lo siguiente: Al primer digito del primer numero, le sumamos 1, y lo multiplicamos por el primer digito del segundo numero. Osea (2+1)x2=6. Despues multiplicamos los segundos digitos entre ellos 6x4=24.Osea 624

Bueno, me acabo de dar cuenta, que con muchos numeros no funciona, pero joder, es que lo quereis todo! La tia hablaba en Chino! Yo solo entendia lo que escribia en la pizarra, pero alomejor daba mas instrucciones habladas .. y esas yo no las pillaba. O alomejor el cursillo es otra estafa china ... y sus tecnicas no funcionan, yo que se. 

Bueno la ultima es muy mala, ya que es multiplicar un numero por 11. Claro, hay muchas tecnicas para eso, por ejemplo si yo quiero multiplicar 72 x 11, lo que hago es multiplicar 72 x 10 y añadirle 72. Es bastante rapido. Claro, si el numero es 3242353543646456 x 11, ya se complica.

La tecnica es esta ... tenemos un numero que queremos multiplicar por 11, imaginemos 7233. La idea es que los numeros de los extremos se mantienen, y los numeros del medio se van sumando entre ellos (voy a intentar poner las rallitas que ponia ella:

7233
 | V  V  V |

7  9    5   6  3

No se si queda claro. Mantengo el 7 como primer numero. el segundo numero sera 7+2=9. El tercero sera 2+3=5. El cuarto sera 3+3=6 y luego mantengo el 3.

Con un numero mayor, con cifras grandes, por ejemplo  671 las que nos llevamos pasan al numero anterior. En este caso, el 6 que debia ocupar el primer digito del resultado se ve alterado por la suma de 6+7 que da mas de 10. Asi que ponemos un 3, y nuestro 6 inicial pasa a ser un 7. Asi que el resultado seria 7381.

Bueno, se acaba la clase de barrio sesamo de hoy. Si no os ha gustado .. seguid usando la calculadora, total, lo ibais a hacer igual aunque os hubiera gustado!

Saludosssssss

 

Por kanawa, en: General